GESTIDINER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Agustin de Betancourt, 25
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIDINER SA
CIF A79405668
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
VINCULACIONES DE GESTIDINER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIDINER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carvajal Garcia Emilio | Liquidador Mancomunado | 31/05/2011 | 11/02/2014 |
Lopez Sanchez Federico Jose | Liquidador Mancomunado | 31/05/2011 | 11/02/2014 |
Monis Ruiz Felipe | Liquidador Mancomunado | 31/05/2011 | 11/02/2014 |
Morente Muñoz Francisco Luis | Liquidador Mancomunado | 31/05/2011 | 11/02/2014 |
Pastor Herreros Eduardo | Liquidador Mancomunado | 31/05/2011 | 11/02/2014 |
Carvajal Garcia Emilio | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2011 | |
Carvajal Garcia Emilio | Consejero | 31/05/2011 | |
Lopez Sanchez Federico Jose | Secretario | 31/05/2011 | |
Lopez Sanchez Federico Jose | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2011 | |
Lopez Sanchez Federico Jose | Consejero | 31/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIDINER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19167 , F 204, S 8, H M 2550, I/A 103 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19167 , F 203, S 8, H M 2550, I/A 102 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19167 , F 203, S 8, H M 2550, I/A 102 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19167 , F 203, S 8, H M 2550, I/A 102 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-28
- C/ AGUSTIN DE BETHANCOURT 25 6º - 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19167 , F 203, S 8, H M 2550, I/A 101 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28