GESTIA PROJECT MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Virgilia, 3
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIA PROJECT MANAGEMENT SL
CIF B99241143
Capital Social 1086010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES GLACIAR SL
VINCULACIONES DE GESTIA PROJECT MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIA PROJECT MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GLACIAR SL | Socio Unico | 14/12/2011 | 27/05/2024 |
Moreno Carnero Ignacio Enrique | Apoderado | 25/01/2016 | 27/05/2024 |
Sanchez De Las Matas Lorente Antonio | Administrador Unico | 26/04/2018 | 27/05/2024 |
Sanchez De Las Matas Lorente Antonio | Liquidador | 27/05/2024 | 27/05/2024 |
Moreno Carnero Manuel | Administrador Unico | 19/02/2015 | 26/04/2018 |
Moreno Carnero Ignacio Enrique | Administrador Unico | 14/12/2011 | 19/02/2015 |
Figueras Vicente Jose Luis | Secretario No Consejero | 04/05/2009 | 14/12/2011 |
Martin Iriarte Agustin | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2009 | 14/12/2011 |
Martin Iriarte Agustin | Consejero | 04/05/2009 | 14/12/2011 |
Millan Alaman Benito- Antonio | Presidente | 04/05/2009 | 14/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIA PROJECT MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 520697, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 520697, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 520697, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 520697, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
- C/ SANTA VIRGILIA 3-B - DESPACHO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 181, S 8, H M 520697, I/A 8 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 181, S 8, H M 520697, I/A 7 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 181, S 8, H M 520697, I/A 7 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Capital Anterior: | 1.083.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.086.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 179, S 8, H M 520697, I/A 6 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 179, S 8, H M 520697, I/A 6 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 179, S 8, H M 520697, I/A 5 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28