GESTHO 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Benito, S/N
Código Postal 41370
Municipio Cazalla de la Sierra
Provincia Sevilla
Razón Social GESTHO 2007 SL
CIF B91615021
Capital Social 634575.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 15/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTHO 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTHO 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cernadas Maria Del Carmen | Administrador Unico | 03/09/2018 | 25/01/2022 |
Garcia Cernadas Maria Del Carmen | Liquidador Unico | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Garcia Cernadas Maria Del Carmen | Liquidador Unico | 06/05/2013 | 03/09/2018 |
Vande Vyvere Michel Hector F | Administrador Unico | 17/11/2010 | 06/05/2013 |
Garcia Cernadas Maria Del Carmen | Administrador Unico | 17/11/2010 |
ACTOS BORME DE GESTHO 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
- Cambio del Organo de Administración: Liquidador Unico a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 172, S 8, H SE 72274, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 171, S 8, H SE 72274, I/A 5 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41