GESTECNICA AGRUPADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mendez Alvaro, 56
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTECNICA AGRUPADOS SL
CIF B83284448
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arnaiz Eguren Juan Maria
Propietario INVERCANTIL SL
VINCULACIONES DE GESTECNICA AGRUPADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTECNICA AGRUPADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnaiz Eguren Juan Maria | Administrador Unico | 27/04/2021 | 10/08/2022 |
INVERCANTIL SL | Socio Unico | 27/04/2021 | 10/08/2022 |
Gail Jimenez Maria Angustias | Administrador Unico | 27/04/2021 |
ACTOS BORME DE GESTECNICA AGRUPADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 210, S 8, H M 297125, I/A 5 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 210, S 8, H M 297125, I/A 5 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 210, S 8, H M 297125, I/A 5 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
- C/ MENDEZ ALVARO 56 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 209, S 8, H M 297125, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 209, S 8, H M 297125, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 209, S 8, H M 297125, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 209, S 8, H M 297125, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
- C/ DE MARCELINA 9 2º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17323 , F 209, S 8, H M 297125, I/A 3 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-28