GEST-ROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Constitucio, 1
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social GEST-ROS SA
CIF A07995517
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GEST-ROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEST-ROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber-llorente Martin Rafael | Apoderado Solidario | 24/01/2019 | 05/08/2019 |
Barber-llorente Martin Rafael | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 05/08/2019 |
Cuenca Rodriguez Jesus | Apoderado Solidario | 24/01/2019 | 05/08/2019 |
Schmitz Morkramer Philipp Carl | Socio Unico | 25/07/2019 | 05/08/2019 |
Schmitz Morkramer Philipp Carl | Liquidador | 05/08/2019 | 05/08/2019 |
Schmitz Morkramer Philipp Carl | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 05/08/2019 |
Sokil Maryna | Apoderado Solidario | 24/01/2019 | 05/08/2019 |
ACTOS BORME DE GEST-ROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 198, S 8, H PM 34311, I/A 11 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 111, S 8, H PM 34311, I/A 10 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 111, S 8, H PM 34311, I/A 9 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 111, S 8, H PM 34311, I/A 8 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 110, S 8, H PM 34311, I/A 7 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-07