GESRODAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlota O'Neill, 27
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESRODAN SL
CIF B81531063
Capital Social 520000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESRODAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESRODAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chicharro Villalba Javier | Administrador Unico | 10/12/2009 | 13/03/2023 |
Chicharro Villalba Javier | Liquidador | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
Villalba Jimenez Maria Antonia | Apoderado | 10/12/2009 | 13/03/2023 |
Chicharro Villalba Daniel | Administrador Solidario | 10/12/2009 | |
Villalba Jimenez Maria Antonia | Administrador Solidario | 10/12/2009 |
ACTOS BORME DE GESRODAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 180, S 8, H M 178826, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 180, S 8, H M 178826, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 180, S 8, H M 178826, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 180, S 8, H M 178826, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 179, S 8, H M 178826, I/A 8 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 8, 15, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 178, S 8, H M 178826, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 178, S 8, H M 178826, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382 , F 178, S 8, H M 178826, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28