GESPROTECT SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Burgos, 2
Código Postal 34001
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESPROTECT SL
CIF B34252833
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Educación postsecundaria no terciaria
Fecha de Constitución 15/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Paniagua De Miguel Alberto
Propietario Paniagua De Miguel Alberto
ORGANIGRAMA DE GESPROTECT SL
VINCULACIONES DE GESPROTECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESPROTECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paniagua De Miguel Alberto | Socio Unico | 30/09/2011 | |
Paniagua De Miguel Alberto | Administrador Unico | 30/09/2011 |
ACTOS BORME DE GESPROTECT SL
- Se rectifica la inscripción de la revocación del CIF de la sociedad GESPROTECT SL, que causó la inscripción Nota.2 inscrita con fecha 18 de noviembre de 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 204, S 8, H P 6462, I/Anota2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 204, S 8, H P 6462, I/A nota (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-34
- Declaración a la sociedad GESPROTECT SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 7.915,40 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A nota (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-34
- Otras modificaciones estatutarias: Cambio del Ergano de Administracion: Administradores solidarios a Administrador nico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-34
Dirección:C/ BURGOS 2 4 - DERECHA (PALENCIA)
Comienzo de operaciones:15/02/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento, formación y la prestación de cualquier otro tipo de servicio a empresas y profesionales, incluida la formación de personal de todos los campos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H P 6462, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-34