GESPERVAL SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto San Isidro, 4
Código Postal 33420
Municipio Siero
Provincia Asturias
Razón Social GESPERVAL SIGLO XXI SL
CIF B74419029
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Evaluación de riesgos y daños
Fecha de Constitución 21/11/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESPERVAL SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESPERVAL SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Lopez Juan Pablo | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Cortes Lopez Juan Pablo | Administrador Solidario | 09/12/2016 | 30/11/2018 |
Gonzalez Tuñon Alfonso | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Gonzalez Tuñon Alfonso | Administrador Solidario | 09/12/2016 | 30/11/2018 |
Monico Castañon Alberto | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Monico Castañon Alberto | Administrador Solidario | 09/12/2016 | 30/11/2018 |
Alonso Sainz Jorge Juan | Administrador Solidario | 09/12/2016 | 27/10/2017 |
ACTOS BORME DE GESPERVAL SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 26, S 8, H AS 50495, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 26, S 8, H AS 50495, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 26, S 8, H AS 50495, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 26, S 8, H AS 50495, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 25, S 8, H AS 50495, I/A 2 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 15, S 8, H AS 50495, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-33
Dirección:C/ PUERTO DE SAN ISIDRO 4B-2º D - LUGONES (SIERO)
Comienzo de operaciones:21/11/16
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:CNAE: 6621. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará c omo mediadora. Objeto: -La gestión integral de siniestros y asesoramiento de empresas, particulares y talleres de automoción. -Elaboración de informes periciales y valoraciones de bienes muebles e inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 15, S 8, H AS 50495, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-33