GESPA XXI SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DEL BAIX VINALOPO 5 - BAJO
Código Postal 46920
Municipio Mislata
Provincia Valencia
Razón Social GESPA XXI SA
CIF A96867965
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESPA XXI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESPA XXI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Climent Catala Juan Carlos | Liquidador Unico | 28/09/2018 | 05/03/2019 |
Climent Malpartida Jose Luis | Secretario | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
Climent Malpartida Jose Luis | Consejero | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
Martinez Fernandez Juan | Vicepresidente | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
Martinez Fernandez Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
Martinez Fernandez Juan | Consejero | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA | Presidente | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA | Consejero | 08/03/2018 | 28/09/2018 |
Climent Catala Juan Carlos | Secretario | 15/06/2011 | 08/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESPA XXI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 10 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 10 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 88, S 8, H V 66910, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
- C/ DEL BAIX VINALOPO 5 - BAJO (MISLATA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 87, S 8, H V 66910, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
- Don Juan Carlos Climent Catala ha sido designado persona física representante de la mercantil "PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA", nombrada Consejera del Consejo de Administración de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 87, S 8, H V 66910, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 87, S 8, H V 66910, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6391, L 3696, F 87, S 8, H V 66910, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46