GESMATIC SISTEMAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albasanz, 67
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESMATIC SISTEMAS SA
CIF A80048101
Actividad Actividades de programación informática
Página Web www.gesmatic.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Nieto Jimenez Jose Pablo
Propietario GESMATIC SA
VINCULACIONES DE GESMATIC SISTEMAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESMATIC SISTEMAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Cardo Rosa Maria | Secretario | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
Angulo Cardo Rosa Maria | Consejero Delegado Solidario | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
Angulo Cardo Rosa Maria | Consejero | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
GESMATIC SA | Socio Unico | 01/06/2020 | 14/08/2020 |
Hidalgo De Querol Jose Maria | Consejero | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
Nieto Jimenez Jose Pablo | Consejero Delegado Solidario | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
Nieto Jimenez Jose Pablo | Presidente | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
Nieto Jimenez Jose Pablo | Consejero | 16/07/2010 | 14/08/2020 |
ACTOS BORME DE GESMATIC SISTEMAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 157, S 8, H M 25258, I/A 13 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 157, S 8, H M 25258, I/A 13 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 157, S 8, H M 25258, I/A 12 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 156, S 8, H M 25258, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
- C/ ALBASANZ NUMERO 67 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 156, S 8, H M 25258, I/A 10 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 156, S 8, H M 25258, I/A 9 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-28