GESETRANS CORREDURIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Razón Social GESETRANS CORREDURIA DE SEGUROS SL
CIF B50458124
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESETRANS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESETRANS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centro Sanchez Maria Teresa | Apoderado | 02/12/2019 | 19/06/2024 |
Velasco Alberca Jorge | Liquidador Solidario | 10/11/2023 | 19/06/2024 |
Velasco Alberca Llanos | Liquidador Solidario | 10/11/2023 | 19/06/2024 |
Centro Sanchez Maria Teresa | Administrador Unico | 20/07/2020 | 10/11/2023 |
Velasco Cabeza Carlos | Administrador Unico | 20/07/2020 |
ACTOS BORME DE GESETRANS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 1685, I/A 10 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 1685, I/A 10 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 62, S 8, H Z 1685, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 62, S 8, H Z 1685, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 62, S 8, H Z 1685, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 62, S 8, H Z 1685, I/A 8 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 62, S 8, H Z 1685, I/A 8 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 61, S 8, H Z 1685, I/A 7 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-50