GESE HOLDING DE SERVICIOS ENERGETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ogoño, 1
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social GESE HOLDING DE SERVICIOS ENERGETICOS SL
CIF B95628046
Capital Social 261568.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/11/2010
Página Web www.gese.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mateos Amann Diego
VINCULACIONES DE GESE HOLDING DE SERVICIOS ENERGETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESE HOLDING DE SERVICIOS ENERGETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alzola Elexpuru Jose Luis | Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Apoita Gordo Gonzalo | Secretario No Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor | Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
INVERSIONES Y NEGOCIOS ARMEA SL | Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Mateos Amann Diego | Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Mateos Amann Diego | Consejero Delegado | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Mateos Amann Diego | Presidente | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIO AIE | Consejero | 15/04/2015 | 16/06/2021 |
Mateos Amann Diego | Administrador Unico | 05/12/2012 | 15/04/2015 |
Mateos Amann Diego | Administrador Solidario | 27/04/2012 | 05/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESE HOLDING DE SERVICIOS ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 74, S 8, H BI 57481, I/A 16 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 74, S 8, H BI 57481, I/A 16 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-48
Capital Anterior: | 229.445,00 | Euros |
Aumento de capital: | 32.123,00 | Euros |
Capital Actual: | 261.568,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 74, S 8, H BI 57481, I/A 15 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 59, S 8, H BI 57481, I/A 14 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 59, S 8, H BI 57481, I/A 14 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 59, S 8, H BI 57481, I/A 14 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-48
Capital Anterior: | 137.667,00 | Euros |
Aumento de capital: | 91.778,00 | Euros |
Capital Actual: | 229.445,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 58, S 8, H BI 57481, I/A 13 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-48
Capital Anterior: | 148.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 10.333,00 | Euros |
Capital Actual: | 137.667,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 58, S 8, H BI 57481, I/A 12 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Capital Anterior: | 145.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 148.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 57, S 8, H BI 57481, I/A 11 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-48
- C/ DE OGOÑO 1 4º - DEPARTAMENTO 17 (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 57, S 8, H BI 57481, I/A 10 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-48