GESCON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 86
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESCON SA
CIF A28474120
Actividad Actividades de fotografía
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESCON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESCON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abarca Martinez Luis Miguel | Secretario | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Abarca Martinez Luis Miguel | Consejero | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Consejero Delegado Solidario | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Presidente | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Consejero | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Eva Maria | Consejero Delegado Solidario | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Eva Maria | Consejero | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Francisco Jose | Consejero | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Ivan | Consejero Delegado Solidario | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Ivan | Consejero | 05/09/2012 | 15/01/2019 |
ACTOS BORME DE GESCON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 92, S 8, H M 68554, I/A 16 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 92, S 8, H M 68554, I/A 16 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 92, S 8, H M 68554, I/A 16 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 91, S 8, H M 68554, I/A 15 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 91, S 8, H M 68554, I/A 14 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 91, S 8, H M 68554, I/A 14 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-28