GESCAP URBANA SA - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GESCAP URBANA SA
CIF A97625875
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESCAP URBANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESCAP URBANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salvador Soler Manuel | Apoderado | 20/09/2013 | 01/02/2018 |
Tordera Baviera Salvador | Liquidador Unico | 16/01/2018 | 01/02/2018 |
WEB GESTION 1 SA | Consejero | 16/05/2017 | 01/02/2018 |
ROVER GRUPO EMPRESARIAL SL | Presidente | 16/05/2017 | 16/01/2018 |
ROVER GRUPO EMPRESARIAL SL | Consejero | 16/05/2017 | 16/01/2018 |
ROVER HOMES SL | Secretario | 16/05/2017 | 16/01/2018 |
ROVER HOMES SL | Consejero | 16/05/2017 | 16/01/2018 |
Salvador Soler Manuel | Consejero | 16/05/2017 | 16/01/2018 |
Rodriguez Verdugo Alfredo | Presidente | 20/09/2010 | 16/05/2017 |
Rodriguez Verdugo Alfredo | Consejero | 20/09/2010 | 16/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESCAP URBANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 11 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 11 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 10 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 10 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 10 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 144, S 8, H V 108864, I/A 10 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- La mercantil "Grupo Rover Alcisa SL" nombrada consejera, ha designado a don Alfredo Rodriguez Verdugo, como su persona fisica representante. La entidad "Rover Alcisa inmobiliaria SL" nombrada consejera, ha designado a don Salvador Tordera Baviera, como su persona fisica representante. la entidad "Web Gestion 1 SA", nombrada consejera, ha designado a don Ramon Noguera Pola, como su persona fisica representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 143, S 8, H V 108864, I/A 9 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 143, S 8, H V 108864, I/A 9 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 143, S 8, H V 108864, I/A 9 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-46
- DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOBRINO, ha sido designado persona física representante de la entidad VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS, S.L. Unipersonal, en el cargo Consejero de la Sociedad GESCAP URBANA SA, en sustitución de la anterior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8306, L 5597, F 143, S 8, H V 108864, I/A 7 M (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46