GESBIDADES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Ares del Maestrat, 3
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESBIDADES SL
CIF B05313382
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruiz Sierra Josefina
VINCULACIONES DE GESBIDADES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESBIDADES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peris Orrios Rafael | Administrador Unico | 09/04/2021 | 16/01/2023 |
Peris Orrios Rafael | Liquidador Unico | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Ruiz Sierra Josefina | Socio Unico | 09/04/2021 | 16/01/2023 |
ACTOS BORME DE GESBIDADES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 59, S 8, H V 197706, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 59, S 8, H V 197706, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 59, S 8, H V 197706, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 59, S 8, H V 197706, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 59, S 8, H V 197706, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 57, S 8, H V 197706, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 57, S 8, H V 197706, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-46
Dirección:C/ D'ARES DEL MAESTRAT 3 Esc.B 3 23 (PATERNA)
Comienzo de operaciones:01/04/21
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La Promoción de terrenos, compra o venta en nombre y por cuenta propia, así como la urbanización y parcelación de terrenos o edificaciones totales o parciales, construidas directamente o por medio de terceros. Los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria. Intermediación en la compra, venta o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10973, L 8251, F 57, S 8, H V 197706, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-46