GESALUD MEDITERRANEO SL
Dirección social Calle Padre Felix Sanchez-Blanco, 5
Código Postal 30009
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESALUD MEDITERRANEO SL
CIF B05505342
Capital Social 5700000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 14/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Angel Gomez Navarro
Propietario HOSPIMAR 2000 SL
ORGANIGRAMA DE GESALUD MEDITERRANEO SL
VINCULACIONES DE GESALUD MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESALUD MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Lopez Carratala | Apoderado | 05/07/2024 | |
HOSPIMAR 2000 SL | Socio Unico | 27/05/2022 | |
Alejandro Lopez Carratala | Apoderado Mancomunado | 06/04/2022 | |
Roberto Ferrandiz Gomis | Apoderado Mancomunado | 06/04/2022 | |
Angel Gomez Navarro | Administrador Unico | 02/02/2022 |
ACTOS BORME DE GESALUD MEDITERRANEO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 96966, I/A 16 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 14, S 8, H MU 96966, I/A 14 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 13, S 8, H MU 96966, I/A 13 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-30
- C/ PADRE FELIX SANCHEZ BLANCO 5 (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 13, S 8, H MU 96966, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 13, S 8, H MU 96966, I/A 11 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-30
Capital Anterior: | 4.700.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.700.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 13, S 8, H MU 96966, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-30
- Al publicar la inscripción 9ª se omitió consignar el cese del Secretario No Consjero Don Juan Manuel Borso Di Carminati Peris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 12, S 8, H MU 96966, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-30
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 12, S 8, H MU 96966, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 12, S 8, H MU 96966, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 12, S 8, H MU 96966, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-30