GESALL DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Lozano, 22
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESALL DEVELOPMENT SL
CIF B86842325
Capital Social 33252.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESALL DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESALL DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conejero Jordan Alvaro | Liquidador | 05/12/2017 | 05/12/2017 |
Conejero Jordan Alvaro | Administrador Unico | 15/01/2014 | 05/12/2017 |
Conejero Jordan Alvaro | Administrador Mancomunado | 15/11/2013 | 15/01/2014 |
Martin Avanzini Jose Maria | Administrador Mancomunado | 15/11/2013 | 15/01/2014 |
ACTOS BORME DE GESALL DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 3 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 3 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 3 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 3 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 40, S 8, H M 569531, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 38, S 8, H M 569531, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Dirección:C/ FRANCISCO LOZANO 22 3º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/10/13
Capital:33.252,00 Euros
Objeto social:La explotación de restaurantes,bares,pubs,cafeterías y salas de fiestas. Elnegocio es una franquicia de cervezas y tapas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 38, S 8, H M 569531, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28