GESA CARBURANTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Bullaque, 2
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESA CARBURANTES SL
CIF B82444324
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 28/09/1999
Página Web www.gesacarburantes.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario DISA PENINSULA SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GESA CARBURANTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESA CARBURANTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A AUDITEST SUR SAP | Auditor | 23/04/2012 | 19/11/2021 |
A AUDITEST SUR SAP | Auditor | 20/06/2013 | 19/11/2021 |
Aparicio Jerez Maria Dolores | Consejero | 17/01/2018 | 19/11/2021 |
Aparicio Jerez Maria Dolores | Secretario | 17/01/2018 | 19/11/2021 |
Aparicio Jerez Maria Dolores | Apoderado | 19/01/2018 | 19/11/2021 |
Aparicio Jerez Maria Dolores | Apoderado | 17/06/2019 | 19/11/2021 |
Aparicio Jerez Maria Dolores | Apoderado | 19/11/2021 | |
Beruete Fernandez Ignacio Alfonso | Consejero | 29/06/2018 | 19/11/2021 |
Beruete Fernandez Ignacio Alfonso | Presidente | 29/06/2018 | 19/11/2021 |
Beruete Fernandez Ignacio Alfonso | Apoderado | 17/06/2019 | 19/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESA CARBURANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 42 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 42 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Apoderado
- Aparicio Jerez Maria Dolores
- Aparicio Jerez Maria Dolores
- Beruete Fernandez Ignacio Alfonso
- Bocanegra Cabello Francisco
- Bocanegra Cabello Francisco
- Calero Calderon Francisco Jose
- Calero Calderon Francisco Jose
- Campos Rodriguez Manuel Miguel
- Carceller Arce Jose
- Crespo Gimenez Laura
- Crespo Jimenez Laura
- Del Val Zenarruzabeitia Arantza
- Del Val Zenarruzabeitia Arantza
- Diaz Ruiz Maria Del Carmen
- Diaz Ruiz Maria Del Carmen
- Diego Auret Elisabeth
- Diego Auret Elisabeth
- Escarate Juan Ignacio
- Frances Llull Jose Ignacio
- Frances Llull Jose Ignacio
- Galeote Ortiz Juan Miguel
- Galeote Ortiz Juan Miguel
- Gonzalez Castaño Javier
- Gonzalez Leon Maria Jose
- Gonzalez Leon Maria Jose
- Gordo Serrano Jose Maria
- Gordo Serrano Jose Maria
- Hernandez Pacheco Saray
- Hernandez Pacheco Saray
- Hernandez Perez Ruben Dario
- Jimenez Gonzalez Carlos Manuel
- Llanos Muñoz Enrique
- Llanos Muñoz Enrique
- Lopez Martin Miriam
- Lopez Martin Miriam
- Lopez Perez Dolores Susana
- Lorenzo Hernandez Francisco
- Lorenzo Hernandez Francisco
- Molina Perez-tome Ana Teresa
- Montenegro Lorenzo Roque
- Montenegro Lorenzo Roque
- Morejon Villanueva Ana
- Morejon Villanueva Ana
- Noguero Cruz Francisco Javier
- Noguero Ruiz Francisco Javier
- Pelaez Puerto Francisco Julio
- Pelaez Puerto Francisco Julio
- Perez Amador Priscila
- Perez Amador Priscila
- Perez Rodriguez Zahili
- Perez Rodriguez Zahili
- Perez Trujillo Luz Maria
- Ponce Roque David Alexey
- Recio Rubiano Maria Cristina
- Recio Rubiano Maria Cristina
- Requejo Rivas Oscar
- Requejo Rivas Oscar
- Rodriguez Leon Maria Remedios
- Valdecantos Jimenez De Andrade Antonio Maria
- Villa Arranz Marta
- Villa Arranz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 42 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 42 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 41 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 40 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 2, S 8, H M 239577, I/A 39 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Apoderado
- Aparicio Jerez Maria Dolores
- Beruete Fernandez Ignacio Alfonso
- Bocanegra Cabello Francisco
- Calero Calderon Francisco Jose
- Campos Rodriguez Manuel Miguel
- Crespo Jimenez Laura
- Del Val Zenarruzabeitia Arantza
- Diaz Ruiz Maria Del Carmen
- Diego Auret Elisabeth
- Escarate Juan Ignacio
- Frances Llull Jose Ignacio
- Galeote Ortiz Juan Miguel
- Gonzalez Castaño Javier
- Gonzalez Leon Maria Jose
- Gordo Serrano Jose Maria
- Hernandez Pacheco Saray
- Hernandez Perez Ruben Dario
- Jimenez Gonzalez Carlos Manuel
- Llanos Muñoz Enrique
- Lopez Martin Miriam
- Lopez Perez Dolores Susana
- Lorenzo Hernandez Francisco
- Molina Perez-tome Ana Teresa
- Montenegro Lorenzo Roque
- Morejon Villanueva Ana
- Noguero Cruz Francisco Javier
- Pelaez Puerto Francisco Julio
- Perez Amador Priscila
- Perez Rodriguez Zahili
- Perez Trujillo Luz Maria
- Ponce Roque David Alexey
- Recio Rubiano Maria Cristina
- Requejo Rivas Oscar
- Villa Arranz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36378 , F 209, S 8, H M 239577, I/A 38 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36378 , F 209, S 8, H M 239577, I/A 37 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- Sociedades absorbidas: HONORIO FERNANDEZ SL
- Sociedades absorbidas: LORUSA SL
- Sociedades absorbidas: VERDEMONTE SA
- Sociedades absorbidas: ANDRIN SL
- Sociedades absorbidas: LUBEXPRES SL
- Sociedades absorbidas: CARBURANTES SAN JUAN DE AZNALFARACHE SL
- Sociedades absorbidas: ARINTEA SL
- Sociedades absorbidas: CARBURANTES ANICAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36378 , F 199, S 8, H M 239577, I/A 36 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28