GES ENERGY ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 157
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GES ENERGY ASOCIADOS SL
CIF B65813024
Capital Social 210000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 31/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GES ENERGY ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GES ENERGY ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rovira Colldeforns Antonio | Apoderado Solidario | 23/03/2018 | 14/12/2021 |
Rovira Pujols Carlos | Administrador Unico | 23/05/2017 | 14/12/2021 |
Rovira Pujols Carlos | Apoderado | 17/08/2012 | 14/12/2021 |
Rovira Pujols Carlos | Liquidador | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
Rovira Colldeforns Antonio | Administrador Unico | 10/08/2012 | 23/05/2017 |
ACTOS BORME DE GES ENERGY ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 169, S 8, H B 424633, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 169, S 8, H B 424633, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 169, S 8, H B 424633, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Capital Anterior: | 255.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 45.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 168, S 8, H B 424633, I/A 6 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 167, S 8, H B 424633, I/A 5 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-08
Capital Anterior: | 1.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 745.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 255.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 74,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 167, S 8, H B 424633, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 166, S 8, H B 424633, I/A 3 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 166, S 8, H B 424633, I/A 3 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 166, S 8, H B 424633, I/A 2 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43317 , F 163, S 8, H B 424633, I/A 1 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08