GERPACLIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Felipe II, 21
Código Postal 33213
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social GERPACLIM SL
CIF B33963653
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 06/10/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GERPACLIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERPACLIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bobis Fernandez Pablo | Administrador Unico | 16/05/2016 | 24/05/2018 |
Bobis Fernandez Pablo | Liquidador | 24/05/2018 | 24/05/2018 |
Rios Martinez Gerardo | Administrador Unico | 24/10/2013 | 16/05/2016 |
Bobis Fernandez Pablo | Administrador Solidario | 24/10/2013 | |
Rios Martinez Gerardo | Administrador Solidario | 24/10/2013 |
ACTOS BORME DE GERPACLIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 46, S 8, H AS 39039, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 46, S 8, H AS 39039, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 46, S 8, H AS 39039, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 46, S 8, H AS 39039, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 45, S 8, H AS 39039, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 45, S 8, H AS 39039, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 45, S 8, H AS 39039, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 45, S 8, H AS 39039, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761 , F 45, S 8, H AS 39039, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-33