GERMIPIL SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GERMIPIL SA
CIF A54209598
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GERMIPIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMIPIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERMAINE DE CAPUCCINI SA | Administrador Unico | 06/06/2017 | 26/06/2017 |
Vidal Masanet Maria Angeles | Apoderado | 15/06/2017 | |
Jorda Vidal Ignacio | Administrador Mancomunado | 15/03/2012 | 06/06/2017 |
Vidal Masanet Maria Angeles | Administrador Mancomunado | 15/03/2012 | 06/06/2017 |
Vidal Vidal Jesus | Administrador Unico | 15/03/2012 |
ACTOS BORME DE GERMIPIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 6 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 5 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 5 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 5 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 16. Organo de administración. Artículo de los estatutos: Artículo 33. Facultades del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 203, S 8, H A 104700, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-03