GERMANS SOLER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Estacio, 1
Código Postal 08397
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GERMANS SOLER SL
CIF B60080033
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
VINCULACIONES DE GERMANS SOLER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMANS SOLER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Domenech Abel | Apoderado | 20/10/2010 | 28/08/2013 |
Soler Domenech David | Apoderado | 20/10/2010 | 28/08/2013 |
Soler Pascuet Jose | Liquidador | 28/08/2013 | 28/08/2013 |
Soler Pascuet Jose | Administrador | 28/08/2013 |
ACTOS BORME DE GERMANS SOLER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 125, S 8, H B 59879, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 125, S 8, H B 59879, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 125, S 8, H B 59879, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- PZ DE L'ESTACIO Num.1 P.3 PTA.E (PINEDA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 125, S 8, H B 59879, I/A 7 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23849 , F 124, S 8, H B 59879, I/A 6 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08