GERMANS MELLADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Layret, 75
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GERMANS MELLADO SL
CIF B67321885
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/11/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mellado Rivero Antonio
VINCULACIONES DE GERMANS MELLADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMANS MELLADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mellado Rivero Antonio | Administrador Unico | 29/11/2018 | 03/01/2022 |
Mellado Ubals Josep Maria | Apoderado Solidario | 20/12/2018 | 03/01/2022 |
ACTOS BORME DE GERMANS MELLADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46650 , F 42, S 8, H B 526619, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-5-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 639/2021, AUTO FIRME DE FECHA 30/09/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46650 , F 42, S 8, H B 526619, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46650 , F 41, S 8, H B 526619, I/A 2 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46650 , F 40, S 8, H B 526619, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Dirección:CL FRANCESC LAYRET NUM.75 P.5 PTA.2 (MOLLET DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:15/11/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE COLCHONES, SOMIERES Y CUALQUIER OTRO ARTICULO O MATERIAL DE DESCANSO, DE ORTOPEDIA, DISPOSITIVOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46650 , F 40, S 8, H B 526619, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08