GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA ALMANSA A GANDIA Km 54 - (POLIGONO INDUSTRIAL (AGULLENT)
Provincia Valencia
Razón Social GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SL
CIF B97881874
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/03/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borderia Pastor Juan Enrique | Administrador Unico | 15/03/2011 | 11/11/2013 |
VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL | Socio Unico | 15/03/2011 | 11/11/2013 |
VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL | Liquidador Unico | 11/11/2013 | 11/11/2013 |
Borderia Pastor Juan Enrique | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 15/03/2011 |
Ferri Conejos Ignasi Josep | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 15/03/2011 |
Fernandez Gimeno Jose Pascual | Secretario | 28/04/2010 | |
Fernandez Gimeno Jose Pascual | Consejero | 28/04/2010 | |
Minguez Marti Rafael | Presidente | 28/04/2010 | |
Minguez Marti Rafael | Consejero | 28/04/2010 | |
Minguez Marti Rafael | Apoderado | 28/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
- La mercantil "DALKIA SOLAR SL" nombrada Liquidadora Unica de la Sociedad "GERMANIA PROYECTOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA" ha designado a DON JUAN ENRIQUE BORDERIA PASTOR, para quela represente en las funciones propias del citado cargo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8655, L 5942, F 186, S 8, H V 120959, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46