GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI MPS A PRIMA FIXA
Provincia Barcelona
Razón Social GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI MPS A PRIMA FIXA
CIF V08995482
Actividad Seguros de vida
Auditor FORWARD ECONOMICS SLP
VINCULACIONES DE GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI MPS A PRIMA FIXA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI MPS A PRIMA FIXA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvet Canaleta Jaume | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
FORWARD ECONOMICS SLP | Auditor | 21/07/2022 | |
Gomez Mares Alfred | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
Luengo Anfrons Imma | PRESI.JTA.DI | 21/07/2022 | |
Luengo Anfrons Imma | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
Negre Almendros Carme | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
Pujol Mogas Marta | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
Salichs Sala Ramon | MBRO.JTA.DIR | 21/07/2022 | |
Becerra Ramos Jeronimo | Vicepresidente Junta Directiva | 15/11/2021 | |
Neguillo Limones Jose Antonio | Director General | 21/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI MPS A PRIMA FIXA
- En el BORME no.155/2020 y con referencia 265019 SE OMITIO EL CESE DE DON MARTIN PUJOL FORN EN SU CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 49, S 8, H B 47253, I/A 43 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2022-149-08
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 7, S 8, H B 47253, I/A 49 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
PRESI.JTA.DI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 7, S 8, H B 47253, I/A 49 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 7, S 8, H B 47253, I/A 48 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
MBRO.JTA.DIR
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 6, S 8, H B 47253, I/A 47 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
MBRO.JTA.DIR
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 6, S 8, H B 47253, I/A 47 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 50, S 8, H B 47253, I/A 46 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 50, S 8, H B 47253, I/A 45 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 50, S 8, H B 47253, I/A 44 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 50, S 8, H B 47253, I/A 44 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08