GERMAN DAF SURGICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuente del Berro, 20
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GERMAN DAF SURGICAL SL
CIF B85826352
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 17/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GERMAN DAF SURGICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERMAN DAF SURGICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torre Carravilla Maria Del Carmen | Administrador Unico | 13/03/2018 | 08/08/2019 |
Torres Carravilla Maria Del Carmen | Administrador Unico | 08/08/2019 | |
Torres Carravilla Maria Del Carmen | Liquidador | 08/08/2019 | 08/08/2019 |
Martin Roldan Perez Alberto | Administrador Unico | 17/06/2010 | 13/03/2018 |
Torres Carravilla Maria Del Carmen | Administrador Unico | 03/12/2009 | 17/06/2010 |
ACTOS BORME DE GERMAN DAF SURGICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 4 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
- Se publicó por error en la Inscripción 3ª el nombramiento como Administradora Unica a TORRE CARRAVILLA MARIA DEL CARMEN, siendo lo correcto TORRES CARRAVILLA MARIA DEL CARMEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 35, S 8, H M 490557, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 34, S 8, H M 490557, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27229 , F 34, S 8, H M 490557, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28