GERIATRICOS C. D. COUTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Salvador Dali, 2
Código Postal 32002
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social GERIATRICOS C. D. COUTO SL
CIF B32410037
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/08/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GERIATRICOS C. D. COUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERIATRICOS C. D. COUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Devesa Fernandez Monica | Administrador Mancomunado | 04/10/2010 | 16/01/2023 |
Devesa Fernandez Monica | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Devesa Miranda Francisco | Administrador Mancomunado | 04/10/2010 | 16/01/2023 |
Bouzo Couceiro Julio Constantino | Administrador Mancomunado | 10/09/2010 | 04/10/2010 |
Devesa Miranda Francisco | Administrador Mancomunado | 10/09/2010 | 04/10/2010 |
ACTOS BORME DE GERIATRICOS C. D. COUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-32
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-32
- C/ SALVADOR DALI 2 4 B (OURENSE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H OR 12740, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-32
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 146, S 8, H OR 12740, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-32
Dirección:C/ PROGRESO 103 1 (OURENSE)
Comienzo de operaciones:25/08/10
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación para la prestación de servicios profesionales de atención social y sociosanitaria, centro de día psicogeriátrico, actividades de terapia ocupacional y AVD, consultas médicas personalizadas, servicio de rehabilitación y fisioterapia, spa, servicios sociales con alojamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 146, S 8, H OR 12740, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-32