GERENCIA DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GERENCIA DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SA
CIF A78353067
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Dominguez Martinez Luis
Propietario Enterprise Risk Management Gerencia Integral De Ri
VINCULACIONES DE GERENCIA DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERENCIA DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Martinez Luis | Administrador Unico | 05/05/2011 | 28/11/2013 |
Enterprise Risk Management Gerencia Integral De Ri | Socio Unico | 05/05/2011 | 28/11/2013 |
Mula Armero Josep | Apoderado Solidario | 05/05/2011 | 28/11/2013 |
Merlo Varona Cristina | Apoderado Solidario | 05/05/2011 | 08/04/2013 |
Merlo Varona Cristina | Apoderado | 08/04/2013 | |
Merlo Varona Cristina | Administrador Unico | 28/07/2009 | 05/05/2011 |
ACTOS BORME DE GERENCIA DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 212, S 8, H M 102252, I/A 29 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
- ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA "ENTERPRISE RISK MANAGEMENT GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 212, S 8, H M 102252, I/A 29 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
- DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA SOCIEDAD COMO ABSORBIDA DE LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN BARCELONA , DENOMINADA " ENTREPRISE RISK MANAGEMENT GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS SL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 40, S 8, H M 102252, I/A 9M (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 211, S 8, H M 102252, I/A 28 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 211, S 8, H M 102252, I/A 27 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 210, S 8, H M 102252, I/A 26 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 54, S 8, H M 102252, I/A 25 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273 , F 54, S 8, H M 102252, I/A 25 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28