GERCAFOND SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GERCAFOND SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Diaz Morera Puig Sureda Eusebio
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GERCAFOND SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERCAFOND SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Morera Puig Sureda Eusebio | Presidente | 03/09/2015 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Eusebio | Consejero | 03/09/2015 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Eusebio | Consejero | 27/10/2010 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Juan | Secretario | 03/09/2015 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Juan | Consejero | 03/09/2015 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Juan | Secretario | 27/10/2010 | 08/02/2017 |
Diaz Morera Puig Sureda Juan | Consejero | 27/10/2010 | 08/02/2017 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 20/08/2009 | 08/02/2017 |
Grau Roig Juan | Consejero | 03/09/2015 | 08/02/2017 |
Grau Roig Juan | Consejero | 27/10/2010 | 08/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GERCAFOND SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 79, S 8, H B 224464, I/A 27 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
- Insercion de proyecto de fusion en la pagina web de la sociedad gestora "www.edm.es" el dia 26 de julio de 2.016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 79, S 8, H B 224464, I/A 26 N (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 77, S 8, H B 224464, I/A 26 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 77, S 8, H B 224464, I/A 25 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA,DESIGNANDO A LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 77, S 8, H B 224464, I/A 24 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
- Creación de la página web corporativa: Convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 77, S 8, H B 224464, I/A 23 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13: CONVOCATORIA DE LA JUNTA EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 77, S 8, H B 224464, I/A 23 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 76, S 8, H B 224464, I/A 22 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 76, S 8, H B 224464, I/A 21 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-08