GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
Dirección social C/ OLLERS. SOLAR 73-76
Código Postal 07141
Municipio Marratxí
Provincia Illes Balears
Razón Social GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
CIF B07554264
Teléfono 97 179 51 86
Nombres Anteriores
- GERARDO SAIZ SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fuertes Alegre Concepcion
Propietario TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA SL
ORGANIGRAMA DE GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
VINCULACIONES DE GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA SL | Socio Unico | 18/09/2024 | |
Castro Martin Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2024 | |
Egido Bolta Carles | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2024 | |
Fuertes Alegre Concepcion | Administrador Unico | 03/07/2024 |
ACTOS BORME DE GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 14 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-07
- REVOCACION de todos los poderes inscritos y no inscritos en este Registro Mercantil otorgados por la Sociedad; no figurando inscrito poder alguno en este Registro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 13 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 13 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 12 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 12 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 12 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3026, I/A 12 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 80, S 8, H PM 3026, I/A 11 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 78, S 8, H PM 3026, I/A 8 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 78, S 8, H PM 3026, I/A 7 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-07