GEOCONSULT SECCION EUSKADI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago de Compostela, 12
Código Postal 48003
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GEOCONSULT SECCION EUSKADI SA
CIF A83360628
Nombres Anteriores
- ROCK CONTROL SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
Auditor EUDITA CENSORS JURIES SLP
VINCULACIONES DE GEOCONSULT SECCION EUSKADI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEOCONSULT SECCION EUSKADI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cornejo Rojo Francisco Laureano | Apoderado | 04/07/2013 | 05/02/2019 |
EUDITA CENSORS JURIES SLP | Auditor | 16/04/2013 | 05/02/2019 |
GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA | Socio Unico | 26/02/2013 | 05/02/2019 |
Vega Garrido Jose Santiago | Liquidador | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
Vega Garrido Jose Santiago | Administrador Unico | 10/11/2011 | 05/02/2019 |
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA | Socio Unico | 19/12/2012 | 26/02/2013 |
Prieto Gonzalez Maria Jesus | Consejero | 08/09/2009 | 10/11/2011 |
Rojo Rojo Angeles | Secretario | 08/09/2009 | 10/11/2011 |
Rojo Rojo Angeles | Consejero | 08/09/2009 | 10/11/2011 |
Vega Garrido Jose Santiago | Presidente | 08/09/2009 | 10/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEOCONSULT SECCION EUSKADI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 29, S 8, H BI 62387, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 29, S 8, H BI 62387, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 29, S 8, H BI 62387, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 29, S 8, H BI 62387, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
- Desembolsado: 3.606,24 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
- Desembolsado: 1.803,12 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
- Desembolsado: 10.217,68 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
- Desembolsado: 3.005,20 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
- Desembolsado: 15.026,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 28, S 8, H BI 62387, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48