GENT ASSOCIATS 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Rafael Juan Vidal, 14
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENT ASSOCIATS 21 SL
CIF B98447428
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 28/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENT ASSOCIATS 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENT ASSOCIATS 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Copovi Bort Juan Antonio | Administrador Unico | 03/04/2013 | 03/02/2017 |
Copovi Bort Juan Antonio | Liquidador Unico | 03/02/2017 | 03/02/2017 |
Cerda San Juan Ramon | Administrador Unico | 03/04/2013 | |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 22/06/2012 | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE GENT ASSOCIATS 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 116, S 8, H V 153280, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 116, S 8, H V 153280, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 116, S 8, H V 153280, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 116, S 8, H V 153280, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 116, S 8, H V 153280, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
- C/ RAFAEL JUAN VIDAL 14 - ENTRESUELO (ONTINYENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 114, S 8, H V 153280, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 114, S 8, H V 153280, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 114, S 8, H V 153280, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43244 , F 86, S 8, H B 428798, I/A 1 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Dirección:CL RAVELLA Num.12 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/05/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:IMPORTACION,EXPORTACION,INTERMEDIACION Y COMERCIO AL POR MENOR Y MAYOR DE MADERAS,CORCHO,CESTERIA,ESPARTERIA,METALES DE FUNDICION,ESTIRADO,LAMINACIONY OTROS MANIPULADOS.INDUSTRIA DEL MARMOL,Y PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43244 , F 86, S 8, H B 428798, I/A 1 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08