GENSOLAR GAMMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENSOLAR GAMMA SL
CIF B84336791
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/04/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Q-ENERGY SANIDINA SL
Propietario Q-ENERGY SANIDINA SL
VINCULACIONES DE GENSOLAR GAMMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENSOLAR GAMMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Socio Unico | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Administrador Unico | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 04/07/2019 | 19/01/2021 |
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 26/01/2017 | 04/07/2019 |
KOPSTAL ADJACENT SPAIN SL | Socio Unico | 26/01/2017 | 04/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENSOLAR GAMMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 29, S 8, H M 378868, I/A 12 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 29, S 8, H M 378868, I/A 12 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 11 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 10 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 10 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 10 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 10 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 26, S 8, H M 378868, I/A 10 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 3 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 4 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 5 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 6 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 7 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 8 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 9 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 10 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 11 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 1 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 2 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 12 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 13 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 15 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 16 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 17 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 18 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 19 SL
- Sociedades absorbidas: GENSOLAR GAMMA 14 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21321 , F 163, S 8, H M 378868, I/A 9 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
- C/ VILLANUEVA 31 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21321 , F 162, S 8, H M 378868, I/A 8 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28