GENOVA DOCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 62
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GENOVA DOCE SL
CIF B85144459
Fecha de Constitución 15/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario SMK ROYAL GEST SL
VINCULACIONES DE GENOVA DOCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENOVA DOCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcos Martin Angel Luis | Administrador Unico | 18/08/2011 | 13/02/2024 |
Alarcos Martin Angel Luis | Liquidador | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
S M K ROYAL GEST SL | Liquidador | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
SMK ROYAL GEST SL | Socio Unico | 04/08/2011 | 13/02/2024 |
Benito Zafrilla Francisca | Administrador Unico | 18/08/2011 | |
Schettini Crespo Fernando | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | |
Schettini Crespo Santiago | Apoderado Solidario | 11/04/2011 |
ACTOS BORME DE GENOVA DOCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 118, S 8, H M 439756, I/A 6 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 118, S 8, H M 439756, I/A 6 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 118, S 8, H M 439756, I/A 6 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 118, S 8, H M 439756, I/A 6 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 117, S 8, H M 439756, I/A 5 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 117, S 8, H M 439756, I/A 5 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 117, S 8, H M 439756, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
- LA EXPLOTACION, COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, SOLARES Y DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 116, S 8, H M 439756, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24446 , F 116, S 8, H M 439756, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28