GENIUS NETWORK SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GENIUS NETWORK SL
CIF B82740945
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sarasqueta Gonzalez Antxon
Propietario MULTIMEDIA CAPITAL SL
VINCULACIONES DE GENIUS NETWORK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENIUS NETWORK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIMEDIA CAPITAL SL | Socio Unico | 27/08/2015 | 08/01/2016 |
Sarasqueta Gonzalez Antxon | Administrador Unico | 22/12/2011 | 08/01/2016 |
ACTOS BORME DE GENIUS NETWORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15685 , F 212, S 8, H M 264234, I/A 7 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15685 , F 212, S 8, H M 264234, I/A 7 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15685 , F 212, S 8, H M 264234, I/A 6 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 18. Duración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15685 , F 212, S 8, H M 264234, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15685 , F 212, S 8, H M 264234, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-120-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-120-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-28