GENFINS SA - EXTINGUIDA
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social GENFINS SA
CIF A08146730
Actividad Confección de otras prendas de vestir de punto
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENFINS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENFINS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2004 ESTUDIO CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 15/07/2013 | 26/01/2018 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 16/04/2012 | 26/01/2018 |
CORTES PEREZ Y COMPAÑIA AUDITORES SL | Auditor | 28/04/2009 | 26/01/2018 |
Perez Ruibal Rodriguez Fernando | REP.ADM.CONC | 15/07/2013 | 26/01/2018 |
Comellas Herbera Albert | Administrador Unico | 18/02/2013 | 01/07/2014 |
Comellas Comellas Jose Juan | Presidente | 18/02/2013 | |
Comellas Comellas Jose Juan | Consejero | 18/02/2013 | |
Comellas Herbera Albert | Consejero | 18/02/2013 | |
Comellas Herbera Albert | Consejero Delegado | 18/02/2013 | |
Comellas Herbera Maria Merce | Consejero | 18/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENFINS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 118, S 8, H B 40016, I/A 43 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/04/2017, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 118, S 8, H B 40016, I/A 43 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 118, S 8, H B 40016, I/A 43 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2013, AUTO FIRME DE FECHA 23/09/2014, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 117, S 8, H B 40016, I/A 42 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 117, S 8, H B 40016, I/A 41 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 240/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 117, S 8, H B 40016, I/A 41 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 117, S 8, H B 40016, I/A 41 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 240/2013, AUTO FIRME DE FECHA 22/04/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 116, S 8, H B 40016, I/A 40 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 116, S 8, H B 40016, I/A 40 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16,27 BIS, 28 BIS, 29:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 116, S 8, H B 40016, I/A 39 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08