GENERATION MASTER SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 165
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENERATION MASTER SLP
CIF B63163018
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/04/2003
Nombres Anteriores
- GENERATION MASTER SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GENERATION MASTER SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERATION MASTER SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mas Suñer Laura | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 27/02/2017 |
Mas Suñer Oscar | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 27/02/2017 |
Mas Torres Alfredo | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 27/02/2017 |
Mas Suñer Laura | Administrador Unico | 05/08/2009 | 19/11/2015 |
Mas Suñer Laura | Administrador Solidario | 05/08/2009 | |
Suñer Lefort Maria Teresa | Administrador Solidario | 05/08/2009 |
ACTOS BORME DE GENERATION MASTER SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 156, S 8, H B 269366, I/A 10 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 156, S 8, H B 269366, I/A 10 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (29/11/2016)
CVE: BORME-B-2016-232-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 156, S 8, H B 269366, I/A 9 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 156, S 8, H B 269366, I/A 9 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
- CL PAU CLARIS Num.165 P.4 PTA.B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 156, S 8, H B 269366, I/A 8 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- AMPLIAR A:LA PRESTACION DE CUANTOS SERVICIOS,YA SEAN PROPIOS O TENGAN EL CARACTER DE COMPLEMENTARIOS O SUBSIDIARIOS,RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL.LA PRESTACION DE CUANTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 155, S 8, H B 269366, I/A 7 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
- CONVERSION DEL SOCIO NO PROFESIONAL DON OSCAR MAS SUÑER, ENSOCIO PROFESIONAL, Y REASIGNACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES ENTRE LOS SOCIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 155, S 8, H B 269366, I/A 7 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08