GENERAL WATERS SA - EXTINGUIDA
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social GENERAL WATERS SA
CIF A15550593
Actividad Obras hidráulicas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GENERAL WATERS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL WATERS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Santana Ignacio | Apoderado | 26/04/2012 | 03/11/2023 |
Gonzalez Iglesias Pilar | Liquidador Unico | 03/11/2023 | 03/11/2023 |
Gonzalez Iglesias Pilar | Administrador Solidario | 19/07/2011 | 03/11/2023 |
Iglesias Junquera Rosa Blanca | Administrador Solidario | 19/07/2011 | 03/11/2023 |
Lopez Sanchez Francisco Javier | Apoderado | 24/03/2015 | 03/11/2023 |
Sancho Del Val Ivan | Apoderado | 08/11/2013 | 03/11/2023 |
Parajo Negreira Pablo | Apoderado | 24/03/2015 | 20/06/2016 |
Quintana Gonzalez Alberto Luis | Apoderado | 12/11/2015 | |
Quintana Gonzalez Alberto Luis | Apoderado | 08/02/2012 |
ACTOS BORME DE GENERAL WATERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 19 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 18 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 207, S 8, H SC 15862, I/A 17 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 206, S 8, H SC 15862, I/A 16 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 206, S 8, H SC 15862, I/A 15 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 206, S 8, H SC 15862, I/A 14 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-15