GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Germans Miquel, S/N
Código Postal 17469
Municipio Vilamalla
Provincia Girona
Razón Social GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA SL
CIF B55124325
Capital Social 367232.0 Euros
Fecha de Constitución 29/12/2011
Página Web www.miquel.es
Nombres Anteriores
- MIQUEL ALIMENTACIO FOODSERVICE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TRANSGOURMET IBERICA SA
Propietario TRANSGOURMET IBERICA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belarmino Doce Mera | Apoderado Mancomunado | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Belarmino Doce Mera | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Carlos Garcia Gomez | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Eduard Codina Gomez | Apoderado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Iolanda Calza Jimenez | Apoderado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Joan Torres Moreno | Apoderado Mancomunado | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Joan Torres Moreno | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Joaquim Male Pegueroles | Apoderado Mancomunado | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Joaquim Male Pegueroles | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
Joaquim Orri Blanch | Apoderado Solidario | 22/04/2020 | 23/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 19, S 8, H GI 52807, I/A 62 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 19, S 8, H GI 52807, I/A 62 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 19, S 8, H GI 52807, I/A 61 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 19, S 8, H GI 52807, I/A 61 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 19, S 8, H GI 52807, I/A 60 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 18, S 8, H GI 52807, I/A 59 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-17
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 17, S 8, H GI 52807, I/A 58 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 16, S 8, H GI 52807, I/A 57 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 15, S 8, H GI 52807, I/A 56 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 15, S 8, H GI 52807, I/A 55 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-17