GENERAL ENERGY SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Bañeza, 40
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENERAL ENERGY SOLUTIONS SL
CIF B86945235
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 19/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENERAL ENERGY SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL ENERGY SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Olmos Raul | Apoderado | 16/10/2014 | 13/11/2019 |
Santos Olmos Raul | Liquidador | 13/11/2019 | 13/11/2019 |
Santos Olmos Raul | Administrador Unico | 14/12/2015 | 13/11/2019 |
Soto Jimenez Manuel | Administrador Unico | 31/03/2014 | 14/12/2015 |
Soto Jimenez Manuel | Socio Unico | 31/03/2014 | 06/10/2014 |
ACTOS BORME DE GENERAL ENERGY SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 9, S 8, H M 578643, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 9, S 8, H M 578643, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 9, S 8, H M 578643, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 9, S 8, H M 578643, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 8, S 8, H M 578643, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 8, S 8, H M 578643, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 6, S 8, H M 578643, I/A 3 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 6, S 8, H M 578643, I/A 2 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 1, S 8, H M 578643, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 1, S 8, H M 578643, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28