GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Menendez y Pelayo, 56
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B31256902
Capital Social 820776.82 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Nieto Portabella Ignacio
VINCULACIONES DE GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burguera Hernandez Cristina | Apoderado | 19/04/2013 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Borja | Consejero | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Ignacio | Presidente | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Ignacio | Consejero | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Ignacio | Consejero Delegado | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Juan | Consejero | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Garcia Nieto Portabella Maria Jose | Consejero | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Nuñez Ferrer Juan | Apoderado | 19/04/2013 | 10/01/2022 |
Portabella De Alos Maria Josefa | Consejero | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
Portabella De Alos Maria Josefa | Secretario | 30/07/2021 | 10/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43693 , F 67, S 8, H B 426806, I/A 34 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43693 , F 67, S 8, H B 426806, I/A 33 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 24, S 8, H B 426806, I/A 32 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 24, S 8, H B 426806, I/A 32 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
- Denominación y forma adoptada: GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 24, S 8, H B 426806, I/A 32 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
- CL DE PELAYO Num.56 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 24, S 8, H B 426806, I/A 31 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 23, S 8, H B 426806, I/A 30 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 23, S 8, H B 426806, I/A 29 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 23, S 8, H B 426806, I/A 29 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-08
Capital Anterior: | 1.025.402,62 | Euros |
Disminución de capital | 204.625,80 | Euros |
Capital Actual: | 820.776,82 | Euros |
Porcentaje: | 19,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43204 , F 23, S 8, H B 426806, I/A 28 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08