GENERAL DE MORTEROS SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaratán
Provincia Valladolid
Razón Social GENERAL DE MORTEROS SA
CIF A47450598
Actividad Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
Página Web www.generaldemorteros.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MORTEROS TUDELA VEGUIN SA
VINCULACIONES DE GENERAL DE MORTEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE MORTEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORTEROS TUDELA VEGUIN SA | Socio Unico | 29/06/2012 | 10/01/2013 |
Pelaez Gonzalez Julio | Apoderado | 08/10/2009 | 10/01/2013 |
Pelaez Gonzalez Julio | Administrador Solidario | 16/02/2011 | 10/01/2013 |
Sastre Fernandez Santiago | Administrador Solidario | 16/02/2011 | 10/01/2013 |
MASAVEU INDUSTRIA SL | Socio Unico | 04/06/2012 | 29/06/2012 |
Fe Casas Ricardo | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 16/02/2011 |
Gonzalez Garcia Julio | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 16/02/2011 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/02/2010 |
ACTOS BORME DE GENERAL DE MORTEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 91, S 8, H VA 11369, I/A 17 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 91, S 8, H VA 11369, I/A 17 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 91, S 8, H VA 11369, I/A 16 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 50, S 8, H VA 11369, I/A 15 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 50, S 8, H VA 11369, I/A 14 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 50, S 8, H VA 11369, I/A 14 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 50, S 8, H VA 11369, I/A 13 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 50, S 8, H VA 11369, I/A 12 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-47