GENERAL DE CONSTRUCCIO I SERVEIS ORVEX SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Margarida Xirgu, 30
Código Postal 08911
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENERAL DE CONSTRUCCIO I SERVEIS ORVEX SA
CIF A63684674
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/12/2004
Página Web www.orvex.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENERAL DE CONSTRUCCIO I SERVEIS ORVEX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE CONSTRUCCIO I SERVEIS ORVEX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIFOND AUDITORES SL | Administrador Concursal | 13/05/2015 | 17/11/2015 |
Garreta Dalmau Francisco | REP.ADM.CONC | 13/05/2015 | 17/11/2015 |
Montecino Garcia Juan Carlos | Administrador Unico | 22/07/2014 | 13/05/2015 |
Caire Viusa Josep Oriol | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 22/07/2014 |
Montecino Garcia Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 22/07/2014 |
ACTOS BORME DE GENERAL DE CONSTRUCCIO I SERVEIS ORVEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 10, S 8, H B 298092, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 939/2014,SENTENCIA 148/2015,FIRME, DE FECHA 10/07/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 10, S 8, H B 298092, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 10, S 8, H B 298092, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 9, S 8, H B 298092, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 939/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/02/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 9, S 8, H B 298092, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 9, S 8, H B 298092, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 9, S 8, H B 298092, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- CL MARGARIDA XIRGU,30-34 P.3 PTA.4 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 8, S 8, H B 298092, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17: CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 8, S 8, H B 298092, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37094 , F 8, S 8, H B 298092, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08