GENERAL DE ALUMINIOS EXTRUIDOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Albacete
Razón Social GENERAL DE ALUMINIOS EXTRUIDOS SA
CIF A02337699
Actividad Producción de aluminio
Página Web www.extrual.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GENERAL DE ALUMINIOS EXTRUIDOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE ALUMINIOS EXTRUIDOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Panes Herce Jose Maria | Consejero | 03/10/2012 | 02/10/2015 |
Panes Herce Jose Maria | Secretario | 20/07/2015 | 02/10/2015 |
Sanjose Gazquez Juan Francisco | Consejero | 20/07/2015 | 02/10/2015 |
Sanjose Martinez Francisco Javier | Presidente | 03/10/2012 | 02/10/2015 |
Sanjose Martinez Francisco Javier | Consejero | 03/10/2012 | 02/10/2015 |
Sanjose Martinez Francisco Javier | Consejero Delegado | 20/07/2015 | 02/10/2015 |
Bataller Canet Jose | Secretario | 03/10/2012 | 20/07/2015 |
Bataller Canet Jose | Consejero Delegado Solidario | 03/10/2012 | 20/07/2015 |
Bataller Canet Jose | Consejero | 03/10/2012 | 20/07/2015 |
Donet Fayos Juan Francisco | Consejero | 03/10/2012 | 20/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERAL DE ALUMINIOS EXTRUIDOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958, L 722, F 183, S 8, H AB 12006, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958, L 722, F 183, S 8, H AB 12006, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-02
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958, L 722, F 183, S 8, H AB 12006, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-02
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 54, S 8, H AB 12006, I/A 9 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-02
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 54, S 8, H AB 12006, I/A 9 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-02
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 54, S 8, H AB 12006, I/A 9 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-02
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 54, S 8, H AB 12006, I/A 8 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-02
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 54, S 8, H AB 12006, I/A 8 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-02