GENERACION COOLDYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 224
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENERACION COOLDYS SL
CIF B66911546
Capital Social 7542.9 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENERACION COOLDYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERACION COOLDYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domenech Perello Albert | Apoderado Solidario | 29/03/2018 | 19/10/2020 |
Morales Martinez Jose Carlos | Liquidador | 19/10/2020 | 19/10/2020 |
Morales Martinez Jose Carlos | Administrador Unico | 29/03/2018 | 19/10/2020 |
Domenech Perello Albert | Secretario | 17/01/2017 | 29/03/2018 |
Domenech Perello Albert | Consejero | 17/01/2017 | 29/03/2018 |
Domenech Perello Albert | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2017 | 29/03/2018 |
Lopez Rodriguez De Hinojosa Ignacio | Consejero | 17/01/2017 | 29/03/2018 |
Lopez Rodriguez De Hinojosa Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2017 | 29/03/2018 |
Morales Martinez Jose Carlos | Presidente | 17/01/2017 | 29/03/2018 |
Morales Martinez Jose Carlos | Consejero | 17/01/2017 | 29/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERACION COOLDYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 196, S 8, H B 497026, I/A 7 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 196, S 8, H B 497026, I/A 7 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 196, S 8, H B 497026, I/A 7 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 196, S 8, H B 497026, I/A 6 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 195, S 8, H B 497026, I/A 5 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 195, S 8, H B 497026, I/A 5 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 195, S 8, H B 497026, I/A 4 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Capital Anterior: | 6.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 942,90 | Euros |
Capital Actual: | 7.542,90 | Euros |
Porcentaje: | 14,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 194, S 8, H B 497026, I/A 3 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 193, S 8, H B 497026, I/A 2 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45726 , F 191, S 8, H B 497026, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08