GEMUSE GARTEN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social GEMUSE GARTEN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA SL
CIF B30799928
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/07/2006
VINCULACIONES DE GEMUSE GARTEN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEMUSE GARTEN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Pardo Escolar | Apoderado Mancomunado | 10/02/2010 | 26/07/2011 |
Gabriel Jose Cara Garrido | Apoderado Mancomunado | 10/02/2010 | 26/07/2011 |
Rudolf Behr | Liquidador | 26/07/2011 | 26/07/2011 |
Rudolf Behr | Administrador Unico | 26/07/2011 | |
Francisco Javier Pardo Escolar | Apoderado | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE GEMUSE GARTEN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 82, S 8, H MU 58410, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 82, S 8, H MU 58410, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 82, S 8, H MU 58410, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 82, S 8, H MU 58410, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 81, S 8, H MU 58410, I/A 5 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 81, S 8, H MU 58410, I/A 4 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30