GEMSBOK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez Morgado, 5
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEMSBOK SL
CIF B86128899
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 06/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Crespo Fuster Maria Luisa
VINCULACIONES DE GEMSBOK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEMSBOK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Fuster Maria Luisa | Liquidador | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Crespo Fuster Maria Luisa | Socio Unico | 15/07/2011 | 12/01/2018 |
Crespo Fuster Maria Luisa | Administrador Unico | 15/07/2011 | 12/01/2018 |
ACTOS BORME DE GEMSBOK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 144, S 8, H M 522424, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 144, S 8, H M 522424, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 144, S 8, H M 522424, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 144, S 8, H M 522424, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 2º referente al objeto social comoconsecuencia de la modificación de la página web
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 143, S 8, H M 522424, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 142, S 8, H M 522424, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 142, S 8, H M 522424, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Dirección:C/ NUÑEZ MORGADO 5 LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/07/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INTERNET, ASI COMO EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y FORMACION..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29012 , F 142, S 8, H M 522424, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28