GEMMA BERNAL DISEÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Anton de Borja, 9
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social GEMMA BERNAL DISEÑO SL
CIF B61711016
Actividad Actividades de diseño especializado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GEMMA BERNAL DISEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEMMA BERNAL DISEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Rosell Maria Gema | Apoderado Solidario | 21/10/2014 | 19/05/2021 |
Garcia Bernal Eva | Liquidador | 19/05/2021 | 19/05/2021 |
Garcia Bernal Eva | Administrador Unico | 16/05/2017 | 19/05/2021 |
Casanovas Brossa Olga | Administrador Unico | 21/10/2014 | 16/05/2017 |
Bernal Rosell Gemma | Administrador | 01/07/2014 |
ACTOS BORME DE GEMMA BERNAL DISEÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 137, S 8, H B 179406, I/A 12 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 137, S 8, H B 179406, I/A 12 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 137, S 8, H B 179406, I/A 12 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
- EL DISEÑO INDUSTRIAL DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y LA COMERCIALIZACION,VENTA Y EXPLOTACION DE ESTOS DISEÑOS,BAJO CUALQUIER FORMA.Y EL ARRENDAMIENTO (NO FINANCIERO) DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 137, S 8, H B 179406, I/A 11 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIA UNICA: MARIA-GEMA BERNAL ROSELL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 137, S 8, H B 179406, I/A 11 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 136, S 8, H B 179406, I/A 10 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 136, S 8, H B 179406, I/A 10 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 136, S 8, H B 179406, I/A 9 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 135, S 8, H B 179406, I/A 8 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 135, S 8, H B 179406, I/A 7 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08