GEMAVIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Quermanço, 5
Código Postal 17491
Municipio Peralada
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEMAVIVE SL
CIF B55313340
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GEMAVIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEMAVIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marina Viladrich Canal | Liquidador | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
Marina Viladrich Canal | Administrador Unico | 25/06/2018 | 15/10/2020 |
Gerard Andre Vertut | Administrador Unico | 31/01/2018 | 25/06/2018 |
ACTOS BORME DE GEMAVIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-17
- Otras modificaciones estatutarias: 21. El cargo del administrador es gratuito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 69, S 8, H GI 63452, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 67, S 8, H GI 63452, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-17
Dirección:C/ QUERMANCO 5 - URBANIZACION GOLF PERALADA (PERALADA)
Comienzo de operaciones:10/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios consistentes en la supervisión, control y gestión de todos los aspectos relacionados con la contratación y gestión de obras públicas y privadas. El ejercicio de la Actividad inmobiliaria, promoción, alquiler y construcción de edificios de todo tipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 67, S 8, H GI 63452, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-17