GEMAR TPA 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Poetas, S/N
Código Postal 30509
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Razón Social GEMAR TPA 2017 SL
CIF B73980856
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 17/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Maria Gema Mazon Hernandez
VINCULACIONES DE GEMAR TPA 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEMAR TPA 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Gema Mazon Hernandez | Socio Unico | 12/08/2019 | 04/08/2020 |
Maria Gema Mazon Hernandez | Administrador Unico | 06/02/2019 | 04/08/2020 |
Maria Gema Mazon Hernandez | Liquidador | 04/08/2020 | 04/08/2020 |
Ernesto Javier Martin Barcelo | Administrador Unico | 01/12/2017 | 06/02/2019 |
ACTOS BORME DE GEMAR TPA 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 162, S 8, H MU 95094, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 162, S 8, H MU 95094, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 162, S 8, H MU 95094, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 162, S 8, H MU 95094, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 162, S 8, H MU 95094, I/A 3 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-30
- AVDA DE LOS POETAS, S/N, URBANIZACION MONTEPRINCIP (MOLINA DE SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 160, S 8, H MU 95094, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 160, S 8, H MU 95094, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 160, S 8, H MU 95094, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 160, S 8, H MU 95094, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-30
Dirección:C/ CASTILLO DE RICOTE 24 1º C - URBANIZACION ALTOR (MOLINA DE SEGURA)
Comienzo de operaciones:17/11/17
Capital:18.000,00 Euros
Objeto social:Las dirección y explotación de instalaciones y negocios relacionados con las actividades deportivas y en general con el mundo del deporte, así como su práctica y enseñanza, y las actividades propias de escuela deportiva en todas sus modalidades, incluso competiciones: enseñanza de artes marciales, g
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 160, S 8, H MU 95094, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-30